Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Vibeke Borberg(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Vibeke Borberg | 18.12.2018 | Emanuel Olsens Vej 6, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Advokat Vibeke Borberg | 28403631 | Aktiv | Juridisk bistand (691000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
23.10.2017 | 5,70 (km) | Rådhuspladsen 4, 1550 København V | Emanuel Olsens Vej 6, 2000 Frederiksberg |
01.06.2022 | 9,40 (km) | Emanuel Olsens Vej 6, 2000 Frederiksberg | Sundvænget 12, 2900 Hellerup |
Advokat Vibeke Borberg. |
Sidst opdateret den 04.01.2019 og angivet som gældende fra 04.01.2019 (2084 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
ADVOKATVAGTEN Helsingør | 39286416 |
Advokatvagten Præstø | 40522794 |
Advokatvagten på Frederiksberg | 38775138 |
Advokat Vang Siegumfeldt | 25394518 |
Advokat Vibeke Borberg | 28403631 |
Advokatvirksomhed | 20329076 |
Advokatvirksomheden JSN | 39143313 |
Advokatvirksomheden Jørgen Flodgaard | 39311771 |
Advokatvirksomhed Line Markert | 35503331 |
Advokatvirksomhed v/Brit Elling | 34428891 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Vibeke Borberg(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Vibeke Borberg(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |