Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Virksomhedsform |
Den 2023-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 45, 1. th., 1165 København K (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2023-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2023-12-31 fjernes Interessenter: Ole Gottschalck Dithmer, Niels Ankjærgaard, Keld Jonas Jespersen, Jens Parker Petersen, Ivan Thulesen, Birthe Marianne Jensen, Andreas Perriard (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2023-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: info@tlsrevision.dk (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2023-12-31 fjernes Navne: Erhvervsvej 16, 2600 Glostrup I/S (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2023-12-31 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2021-12-02 fjernes Interessenter: Pieter Cornelis Zibrandtsen (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2021-11-01 tilføjes Navne: Erhvervsvej 16, 2600 Glostrup I/S (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2021-10-31 fjernes Navne: Erhvervsvej 16, 2600 Glostrup I/S v/Ole Dithmer m. fl. (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-05-12 fjernes Interessenter: Jan Kofod Larsen (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2021-03-24 tilføjes Interessenter: Birthe Marianne Jensen (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2021-03-24 fjernes Interessenter: Kaj Michael Tolver Jensen (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2018-12-31 fjernes Interessenter: Søren Barner (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2017-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 45, 1. th., 1165 København K (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2017-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 69, 3., 1620 København V (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2017-09-04 tilføjes Kontaktoplysninger: info@tlsrevision.dk (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2015-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 69, 3., 1620 København V (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2015-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Egtoftevej 6, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egtoftevej 6, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2004-12-28 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-28 tilføjes Interessenter: Søren Barner, Pieter Cornelis Zibrandtsen, Ole Gottschalck Dithmer, Niels Ankjærgaard, Keld Jonas Jespersen, Kaj Michael Tolver Jensen, Jens Parker Petersen, Jan Kofod Larsen, Ivan Thulesen, Andreas Perriard (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2004-12-28 tilføjes Navne: Erhvervsvej 16, 2600 Glostrup I/S v/Ole Dithmer m. fl. (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2004-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2024-03-19)