Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2008-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Grydhøjparken 6, 8381 Tilst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-04 fjernes Direktion: Bjarne Tambjerg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-04 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-04 fjernes Kontaktoplysninger: consent@mail.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-04 fjernes Navne: CON-SENT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-04 fjernes Revisor: TOTAL REVISION ÅRHUS REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-04 fjernes Stiftere: TAMBJERG HOLDING ApS, NONAME ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grydhøjparken 6, 8381 Tilst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Engmarken 6, 8220 Brabrand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-01 tilføjes Revisor: TOTAL REVISION ÅRHUS REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-13 fjernes Revisor: CHRISTIAN E OLSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2005-03-21)
Den 2007-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: consent@mail.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-21 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2005-03-21)
Den 2005-03-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engmarken 6, 8220 Brabrand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-31 tilføjes Direktion: Bjarne Tambjerg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive reklame- og fotografisk virksomhed, samt enhver aktivitet der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-31 tilføjes Navne: CON-SENT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-31 tilføjes Revisor: CHRISTIAN E OLSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-31 tilføjes Stiftere: TAMBJERG HOLDING ApS, NONAME ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-31 tilføjes Vedtægter: 2005-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)