Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Bibranche | Binavne | ||||
Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Navne | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Revision fravalgt | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-14 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-13 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-03-08 tilføjes Bibranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-03-08 tilføjes Binavne: RealMæglerne Erhverv København ApS (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-03-08 tilføjes Vedtægter: 2024-03-08 (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-12 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-12 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET MENTOR, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-07-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 34, 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 34, 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-06-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 34, 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2017-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Sognevejen 1, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-08-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-07-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-22 tilføjes Navne: BOLIG AGENTEN ApS (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2015-06-21 fjernes Navne: BOLIG AGENTEN A/S (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2015-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2015-06-22 tilføjes Vedtægter: 2015-06-22 (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2015-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2015-06-21 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2015-06-22 fjernes Bestyrelse: Torben Jeppesen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sognevejen 1, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2013-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Karlslunde Centervej 85, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2013-12-02)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Legale ejere: JEPPESEN FONDEN ApS (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2013-01-01 fjernes Legale ejere: Peter Jeppesen (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-02-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2011-05-23)
Den 2010-08-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-06-28 tilføjes Bestyrelse: Torben Jeppesen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsen skøn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 tilføjes Navne: BOLIG AGENTEN A/S (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2010-06-27 fjernes Navne: BOLIG AGENTEN ApS (offentliggjort 2005-01-31)
Den 2010-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2010-06-28 tilføjes Vedtægter: 2010-06-28 (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2010-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2010-06-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-01-31)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2005-10-20)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2005-10-20)
Den 2005-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2005-10-20)
Den 2005-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karlslunde Centervej 85, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2013-12-02)
Den 2005-01-28 tilføjes Direktion: Peter Jeppesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2005-10-20)
Den 2005-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-28 tilføjes Legale ejere: Peter Jeppesen (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2005-01-28 tilføjes Navne: BOLIG AGENTEN ApS (offentliggjort 2005-01-31)
Den 2005-01-28 tilføjes Reelle ejere: Peter Jeppesen (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2005-01-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-28 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET MENTOR, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2005-01-28 tilføjes Stiftere: Peter Jeppesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-01-31)
Den 2005-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)