Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-10-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongefolden 2, 5. tv., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvangsvej 94, 8250 Egå (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2016-03-18 sletter virksomheden Ejerskaber: KK Ejendomme Danmark ApS. (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2019-11-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-23 tilføjes Vedtægter: 2014-10-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-23 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET BJERRE MØLLER PEDERSEN & BERING I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvangsvej 94, 8250 Egå (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2014-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Brocks Gade 12, 8900 Randers C (offentliggjort 2014-07-05)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Brocks Gade 12, 8900 Randers C (offentliggjort 2014-07-05)
Den 2012-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabersvej 56, 8900 Randers C (offentliggjort 2009-01-07)
Den 2010-02-25 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET BJERRE MØLLER PEDERSEN & BERING I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 fjernes Revisor: J.C. Nørgaard / Dansk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-17 tilføjes Revisor: J.C. Nørgaard / Dansk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-17 fjernes Revisor: REVISION AARHUS REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabersvej 56, 8900 Randers C (offentliggjort 2009-01-07)
Den 2008-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundgårdsvej 109, 8700 Horsens (offentliggjort 2006-01-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2006-11-07)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-11-07 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2006-11-07)
Den 2006-11-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundgårdsvej 109, 8700 Horsens (offentliggjort 2006-01-09)
Den 2006-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bymosevej 47, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2005-07-04)
Den 2005-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bymosevej 47, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2005-07-04)
Den 2005-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Runetoften 19, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-05 tilføjes Direktion: Inge Klitgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-05 fjernes Direktion: Bjarne Glavind Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-05 tilføjes Revisor: REVISION AARHUS REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-05 fjernes Revisor: KJÆRGAARD & THRUESEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 tilføjes Revisor: KJÆRGAARD & THRUESEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 fjernes Revisor: STYROMATIC HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Runetoften 19, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-27 tilføjes Direktion: Bjarne Glavind Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-27 tilføjes Legale ejere: Inge Klitgaard (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2005-01-27 tilføjes Navne: STYROMATIC HOLDING ApS (offentliggjort 2005-02-20)
Den 2005-01-27 tilføjes Reelle ejere: Inge Klitgaard (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2005-01-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-27 tilføjes Revisor: STYROMATIC HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-02-20)
Den 2005-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)