Sektion (alle) | |||||||
Hvidhvask | Bibranche | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Interessenter | Hovedbranche | Reelle ejere | Virksomhedsform |
Den 2020-01-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-07-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2016-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hellevadvej 18, 6240 Løgumkloster (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: sivkro@live.dk (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-01 tilføjes Navne: Svejlund I/S (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Løgumklostervej 20, 6230 Rødekro (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 fjernes Navne: Svejlund I/S v/ Nis P. Nielsen m.fl. (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-30 fjernes Interessenter: Nis Peter Johannes Nielsen (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Avl af malkekvæg (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Malkekvæghold (offentliggjort 2007-08-02)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løgumklostervej 20, 6230 Rødekro (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Malkekvæghold (offentliggjort 2007-08-02)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Løgumklostervej 20, 6230 Rødekro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-11 tilføjes Navne: Svejlund I/S v/ Nis P. Nielsen m.fl. (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2006-01-10 fjernes Navne: Svejlund I/S v/ Karen Nielsen & Nis Nielsen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-01 tilføjes Interessenter: Jakob Nielsen, Christian Nielsen (offentliggjort 2006-01-11)
Den 2005-11-01 tilføjes Reelle ejere: Christian Nielsen, Jakob Nielsen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2005-10-30 fjernes Interessenter: Karen Bennedsen Nielsen (offentliggjort 2005-02-17)
Den 2005-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løgumklostervej 20, 6230 Rødekro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Interessenter: Nis Peter Johannes Nielsen, Karen Bennedsen Nielsen (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2005-01-01 tilføjes Navne: Svejlund I/S v/ Karen Nielsen & Nis Nielsen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)