Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2005-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: STÅLGRUPPEN ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2020-02-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-16 tilføjes Revisor: AGENDA REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-04-16)
Den 2016-04-16 fjernes Revisor: ARIES Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2016-04-16)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-22 tilføjes Revisor: ARIES Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2016-04-16)
Den 2006-05-22 fjernes Revisor: PETOMI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-25 tilføjes Vedtægter: 2006-02-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-02 tilføjes Revisor: PETOMI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-02 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Perlevej 7, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-26 tilføjes Direktion: Charlotte Benedikte Dyregaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 135.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-26 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-26 tilføjes Legale ejere: Charlotte Benedikte Dyregaard (offentliggjort 2015-06-13)
Den 2005-01-26 tilføjes Navne: CHARLOTTE DYREGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2005-01-28)
Den 2005-01-26 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Benedikte Dyregaard (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2005-01-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-01-26 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-26 tilføjes Stiftere: Charlotte Benedikte Dyregaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-01-28)
Den 2005-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)