Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Hovedbranche | Navne | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Revisor | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-03-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-28 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-02-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-02-28 tilføjes Navne: Det Lille Træværksted Aps. (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-02-27 fjernes Navne: SNE 81 ApS (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-02-28 tilføjes Vedtægter: 2022-02-28 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2021-03-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sneslevvej 58, 4250 Fuglebjerg (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Sneslevvej 58, 4250 Fuglebjerg (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-10-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2009-10-21 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2007-03-13)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sneslevvej 58, 4250 Fuglebjerg (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2007-03-13)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sneslevvej 58, 4250 Fuglebjerg (offentliggjort 2006-06-08)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sneslevvej 58, 4250 Fuglebjerg (offentliggjort 2006-06-08)
Den 2006-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Sneslevvej 58, 4250 Fuglebjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom, herunder opførelse og renovering af ejendomme og ejerlejligheder. (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2006-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-26 tilføjes Vedtægter: 2006-05-26 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2006-05-26 fjernes Revisor: REVISIONFIRMAET ERIK REINSBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-20 tilføjes Revisor: REVISIONFIRMAET ERIK REINSBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-20 fjernes Revisor: Strømmen Administration (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sneslevvej 58, 4250 Fuglebjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Direktion: Niels Fredborg Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Legale ejere: Niels Fredborg Rasmussen (offentliggjort 2015-05-25)
Den 2005-01-01 tilføjes Navne: SNE 81 ApS (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2005-01-01 tilføjes Reelle ejere: Niels Fredborg Rasmussen (offentliggjort 2017-10-15)
Den 2005-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Revisor: Strømmen Administration (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Stiftere: Niels Fredborg Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-01-31)
Den 2005-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)