Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Kvartalsbeskæftigelse |
Den 2010-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Havrevej 11, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-09 fjernes Bestyrelse: Tommy Ahlers (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-09 fjernes Direktion: Tommy Ahlers (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-09 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-09 fjernes Kontaktoplysninger: tommy@zyb.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-09 fjernes Navne: HALV HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-09 fjernes Omlægningsperiode slut: 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-09 fjernes Omlægningsperiode start: 2009-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-09 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-09 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-09 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-09 fjernes Stiftere: Tommy Ahlers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-15 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-16 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for IT og telekommunikation og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 tilføjes Vedtægter: 2009-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-24 fjernes Bestyrelse: Morten Lund Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havrevej 11, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Willemoesgade 24, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2008-05-08)
Den 2009-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2009-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Willemoesgade 24, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2008-05-08)
Den 2008-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 10, 4. th., 1456 København K (offentliggjort 2005-12-07)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af standardsoftware (offentliggjort 2006-03-03)
Den 2006-04-04 tilføjes Bestyrelse: Morten Lund Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-04 tilføjes Navne: HALV HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-03 fjernes Navne: ZYB TECHNOLOGIES ApS (offentliggjort 2005-12-07)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-02-28 tilføjes Kontaktoplysninger: tommy@zyb.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af standardsoftware (offentliggjort 2006-03-03)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 10, 4. th., 1456 København K (offentliggjort 2005-12-07)
Den 2005-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Willemoesgade 20, 1. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-05 tilføjes Navne: ZYB TECHNOLOGIES ApS (offentliggjort 2005-12-07)
Den 2005-12-04 fjernes Navne: AHLERS ApS (offentliggjort 2005-02-11)
Den 2005-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Willemoesgade 20, 1. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-17 tilføjes Direktion: Tommy Ahlers (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-17 tilføjes Navne: AHLERS ApS (offentliggjort 2005-02-11)
Den 2005-01-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-17 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-17 tilføjes Stiftere: Tommy Ahlers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)