Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Navne | Vedtægter | Binavne | ||||
Revision fravalgt | Årsbeskæftigelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Legale ejere | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-01 tilføjes Reelle ejere: Sysser Zerlang Philipson, Christian Philipson (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2022-11-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-31 fjernes Reelle ejere: Christian Philipson (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-30 fjernes Bibranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-30 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2019-12-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 502, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 502, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2017-10-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 502, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2015-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kokkedal Industripark 10, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2015-10-02 tilføjes Navne: PHILIPSON WINE TRADING ApS (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2015-10-01 fjernes Navne: PHILIPSON TRADING ApS (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2015-10-02 tilføjes Vedtægter: 2015-10-02 (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2014-01-10 tilføjes Binavne: NOIR.HOME COLLECTION ApS, NOIR.FRAGRANCES ApS, NOIR ApS, ILLUMINATI II ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-17 tilføjes Direktion: Christian Philipson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels-, industri-, produktions- og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-17 tilføjes Navne: PHILIPSON TRADING ApS (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2013-12-16 fjernes Navne: NOIR A/S (offentliggjort 2014-01-10)
Den 2013-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-17 tilføjes Vedtægter: 2013-12-17 (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2013-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-01-10)
Den 2013-12-16 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-01-10)
Den 2013-12-17 fjernes Bestyrelse: Christian Philipson (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-17 fjernes Binavne: NOIR.JEANS A/S, NOIR.HOME COLLECTION A/S, NOIR.FRAGRANCES A/S, ILLUMINATI II A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-22 tilføjes Bibranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2013-07-22 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2013-07-21 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-06-11 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-11 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kokkedal Industripark 10, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2013-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederikssundsvej 62, 2., 2400 København NV (offentliggjort 2010-12-13)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-19 fjernes Binavne: NOIR.EYEWEAR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-04-06 tilføjes Bestyrelse: Christian Philipson (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-06 fjernes Bestyrelse: Niels Egelund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-06 tilføjes Direktion: Sysser Zerlang Philipson (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-06 fjernes Direktion: Niels Egelund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederikssundsvej 62, 2., 2400 København NV (offentliggjort 2010-12-13)
Den 2010-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Rysensteensgade 1, st. tv., 1564 København V (offentliggjort 2006-12-19)
Den 2010-11-01 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 fjernes Bestyrelse: Niels Peter Christian Sebastian Arnstedt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-07-26 tilføjes Bestyrelse: Peter Margarth Ingwersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-26 fjernes Bestyrelse: Caroline Søeborg Ahlefeldt-Laurvig-Bille (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-01 fjernes Bestyrelse: Jan Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2010-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1.100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-19 tilføjes Bestyrelse: Jan Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-19 fjernes Bestyrelse: Henrik Wessmann Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-19 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-19 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-10 tilføjes Bestyrelse: Niels Peter Christian Sebastian Arnstedt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-08 tilføjes Bestyrelse: Ulrik Jørring (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-08 fjernes Bestyrelse: Birgir Thor Bieltvedt (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-18 tilføjes Bestyrelse: Tommy Hyldahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-18 fjernes Bestyrelse: Niels Peter Christian Sebastian Arnstedt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 tilføjes Direktion: Niels Egelund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-01 fjernes Direktion: Peter Margarth Ingwersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-21 fjernes Bestyrelse: Peter Margarth Ingwersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-29 tilføjes Bestyrelse: Martin Lavesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-29 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-29 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-13 tilføjes Bestyrelse: Peter Margarth Ingwersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-29 fjernes Bestyrelse: Camilla Mash (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2005-05-18)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-07-31 fjernes Bestyrelse: Anders Holdt Høiris-Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-12 tilføjes Bestyrelse: Caroline Søeborg Ahlefeldt-Laurvig-Bille (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-02 tilføjes Bestyrelse: Marlene Juhl-Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-02 fjernes Bestyrelse: Marc Reingaard Høm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rysensteensgade 1, st. tv., 1564 København V (offentliggjort 2006-12-19)
Den 2006-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongens Nytorv 21, 1050 København K (offentliggjort 2006-05-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-11 tilføjes Bestyrelse: Anders Holdt Høiris-Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-08-11 fjernes Bestyrelse: Preben Damgaard Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongens Nytorv 21, 1050 København K (offentliggjort 2006-05-03)
Den 2006-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 34, 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-01 tilføjes Legale ejere: PHILIPSON WINE ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-07 tilføjes Bestyrelse: Lars Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-07 fjernes Bestyrelse: Peter Margarth Ingwersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-05 fjernes Bestyrelse: Annelise Vibede Ryberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-15 tilføjes Navne: NOIR A/S (offentliggjort 2014-01-10)
Den 2005-06-14 fjernes Navne: NOIR.ILLUMINATI II A/S (offentliggjort 2005-01-25)
Den 2005-06-15 fjernes Binavne: NOIR.ILLUMINATI II.JEANS (NOIR.ILLUMINATI II A/S), NOIR.ILLUMINATI II.HOME COLLECTION (NOIR.ILLUMINATI II A/S), NOIR.ILLUMINATI II.FRAGRANCES (NOIR.ILLUMINATI II A/S), NOIR.ILLUMINATI II.EYEWEAR (NOIR.ILLUMINATI II A/S) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-18 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2005-05-18)
Den 2005-05-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-17 tilføjes Bestyrelse: Preben Damgaard Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 34, 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-25 tilføjes Bestyrelse: Annelise Vibede Ryberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-25 tilføjes Binavne: NOIR.ILLUMINATI II.JEANS (NOIR.ILLUMINATI II A/S), NOIR.ILLUMINATI II.HOME COLLECTION (NOIR.ILLUMINATI II A/S), NOIR.ILLUMINATI II.FRAGRANCES (NOIR.ILLUMINATI II A/S), NOIR.ILLUMINATI II.EYEWEAR (NOIR.ILLUMINATI II A/S), NOIR.EYEWEAR A/S, NOIR.JEANS A/S, NOIR.HOME COLLECTION A/S, NOIR.FRAGRANCES A/S, ILLUMINATI II A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-25 tilføjes Direktion: Peter Margarth Ingwersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-25 tilføjes Navne: NOIR.ILLUMINATI II A/S (offentliggjort 2005-01-25)
Den 2005-01-25 tilføjes Reelle ejere: Christian Philipson (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2005-01-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-25 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-25 tilføjes Stiftere: PHILIPSON WINE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-01-10)
Den 2005-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)