Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2008-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbane Alle 33, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-31 fjernes Direktion: Uno Stripp (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-31 fjernes Navne: HOLDINGSELSKABET AF 24. JANUAR 2005 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-31 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 fjernes Stiftere: Uno Stripp (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-17 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 fjernes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-01 tilføjes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-01 fjernes Revisor: JOHN SKELMOSE ApS REVISIONSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbane Alle 33, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-24 tilføjes Direktion: Uno Stripp (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er gennem ejerandele i andre selskaber at drive virksomhed som holdingselskab og anden efter ledelsens hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 tilføjes Navne: HOLDINGSELSKABET AF 24. JANUAR 2005 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 tilføjes Revisor: JOHN SKELMOSE ApS REVISIONSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 tilføjes Stiftere: Uno Stripp (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 tilføjes Vedtægter: 2005-01-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)