Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | Revisor | ||||
Hvidhvask | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-06 tilføjes Kontaktoplysninger: ejendomme@danstein.dk (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-05 fjernes Kontaktoplysninger: roskilde@danstein.dk (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2020-12-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-12 tilføjes Bestyrelse: Mathias Theilgaard Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-04 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-06-04 fjernes Revisor: Flemming Hansen (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2017-11-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-01 fjernes Bestyrelse: Finn Viktor Smith (bestyrelse) (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-12-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-01-08 tilføjes Legale ejere: Henrik Theilgaard Nielsen, Niels Christian Theilgaard Nielsen, Henrik T. Nielsen ApS, Niels Christian Nielsen ApS (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2016-01-07 fjernes Legale ejere: HOLDINGSELSKABET HAMMER & HUG ApS, Henrik Theilgaard Nielsen, Niels Christian Theilgaard Nielsen (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2016-01-08 tilføjes Reelle ejere: Henrik Theilgaard Nielsen, Niels Christian Theilgaard Nielsen (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2015-11-06 tilføjes Bestyrelse: Christian Schultz Theilgaard Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-11-06 fjernes Bestyrelse: Erik Heide (bestyrelse) (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2014-03-28 fjernes Bestyrelse: Steen Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-28 fjernes Direktion: Henrik Theilgaard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: roskilde@danstein.dk (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2008-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom samt at udøve virksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Vedtægter: 2008-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 fjernes Binavne: ÅRHUS NY STENHUGGERI A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2005-02-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-08-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriparken 28, 4450 Jyderup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriparken 28, 4450 Jyderup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 700.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-12 tilføjes Legale ejere: HOLDINGSELSKABET HAMMER & HUG ApS, Henrik Theilgaard Nielsen, Niels Christian Theilgaard Nielsen (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2006-07-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-08-08)
Den 2005-02-22 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2005-02-22)
Den 2005-02-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-10 tilføjes Revisor: Flemming Hansen (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2005-01-24 tilføjes Revisor: Flemming Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET FLEMMING HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Flemming Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-14 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET FLEMMING HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriparken 28, 4450 Jyderup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-14 tilføjes Bestyrelse: Steen Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-14 tilføjes Binavne: ÅRHUS NY STENHUGGERI A/S, STORKØBENHAVNS STENHUGGERI EJENDOMME A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-14 tilføjes Direktion: Henrik Theilgaard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-14 tilføjes Navne: DANSTEIN EJENDOMME A/S (offentliggjort 2005-01-24)
Den 2005-01-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-01-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2005-01-24)
Den 2005-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)