Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Bestyrelse | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Elsamvej 89, 9310 Vodskov (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-09-30 (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-20 (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-07 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n. (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-07 fjernes Navne: EUROPAFILTER DANMARK A/S (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-07 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-07 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-07 fjernes Stiftere: FINN ANDERSEN CONSULT ApS (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2015-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2015-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-09 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN, AALBORG, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2014-03-18 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN, AALBORG, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2014-03-18 fjernes Revisor: Alfred Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2013-05-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-21 fjernes Bestyrelse: Johnny Henrik Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-21 fjernes Direktion: Tina von Hirsch Kukkonen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-09 tilføjes Bestyrelse: Johnny Henrik Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-09 fjernes Bestyrelse: Finn Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-09 tilføjes Direktion: Tina von Hirsch Kukkonen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-09 fjernes Direktion: Finn Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-01-15 tilføjes Bestyrelse: Hilde von Hirsch Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-15 fjernes Bestyrelse: Hans Inge Storebø (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 fjernes Bestyrelse: Johnny Henrik Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n. (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af salgsautomater, varmevekslere, centrifuger mv. (offentliggjort 2005-03-17)
Den 2007-10-31 fjernes Bestyrelse: Jens Skovbo Toft (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elsamvej 89, 9310 Vodskov (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Elsamvej 89, 9310 Vodskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-17 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af salgsautomater, varmevekslere, centrifuger mv. (offentliggjort 2005-03-17)
Den 2005-03-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elsamvej 89, 9310 Vodskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-20 tilføjes Bestyrelse: Jens Skovbo Toft (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-20 tilføjes Direktion: Finn Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg og servicering af produkter til oliefiltrering samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2005-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-09-30 (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2005-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-20 (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2005-01-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2005-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2005-01-20 tilføjes Navne: EUROPAFILTER DANMARK A/S (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2005-01-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2005-01-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2005-01-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2005-01-20 tilføjes Revisor: Alfred Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-20 tilføjes Stiftere: FINN ANDERSEN CONSULT ApS (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2005-01-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2005-01-20 tilføjes Vedtægter: 2005-01-20 (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2005-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2005-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)