Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bibranche | Legale ejere | ||||
Kapital | Reelle ejere | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Revisor | Hovedbranche | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2009-01-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NORDBYENS ENERGI OG VVS A/S. (offentliggjort 2015-02-17)
Den 2010-10-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: H. RASMUSSEN EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-02-17)
Den 2019-02-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Åboulevarden 18 Holding A/S. (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2022-01-01 tilføjes Bibranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-23 tilføjes Legale ejere: Astrid Bach Skovsen, Laura Skovsen Olsen, Vilma Bach Skovsen, Henrik Rasmussen, Emil Skovsen Olsen (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-22 fjernes Legale ejere: Henrik Rasmussen (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-12-20 tilføjes Reelle ejere: Henrik Rasmussen (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-19 fjernes Reelle ejere: Henrik Rasmussen (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-20 tilføjes Vedtægter: 2019-12-20 (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rokhøj 16, 8520 Lystrup (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyshøjen 10, 8520 Lystrup (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-01-01 tilføjes Legale ejere: Henrik Rasmussen (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2017-12-31 fjernes Legale ejere: Henrik Rasmussen (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-05-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyshøjen 10, 8520 Lystrup (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2015-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyholmsvej 28, 8240 Risskov (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2015-04-09 tilføjes Hjemmeside: ingen (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2015-04-09 tilføjes Kontaktoplysninger: info@nordbyensenergi.dk (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2010-09-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed, herunder at besidde anparter i Nordbyens Energi og VVS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 tilføjes Navne: H. RASMUSSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2006-06-28)
Den 2006-05-30 fjernes Navne: HR INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2005-01-21)
Den 2006-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 tilføjes Vedtægter: 2006-05-31 (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2005-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyholmsvej 28, 8240 Risskov (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2005-01-21 tilføjes Direktion: Henrik Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-21 tilføjes Legale ejere: Henrik Rasmussen (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2005-01-21 tilføjes Navne: HR INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2005-01-21)
Den 2005-01-21 tilføjes Reelle ejere: Henrik Rasmussen, Henrik Rasmussen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2005-01-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-01-21 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-21 tilføjes Stiftere: Henrik Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-01-21)
Den 2005-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)