Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Hvidhvask | ||||
Bestyrelse | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Hovedbranche | ||||
Binavne | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nymøllevej 6, 3540 Lynge (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Nymøllevej 6, 3540 Lynge (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2020-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Walls Bryggen Parkering A/S. (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Sommerhouse ApS. (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-24 tilføjes Vedtægter: 2019-09-24 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-09-30 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-05-01 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-04-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-04-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2018-09-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-09-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-30 tilføjes Bestyrelse: Lars Nørgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2013-09-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering og handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-13 tilføjes Navne: WALLS BRYGGEN A/S (offentliggjort 2013-09-16)
Den 2013-09-12 fjernes Navne: T-GRUNDEN A/S (offentliggjort 2005-01-21)
Den 2013-09-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer eller af en direktør og af et bestyrelsesmedlem i forening (2 personer). (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-13 tilføjes Vedtægter: 2013-09-13 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2011-09-30 tilføjes Legale ejere: GSA EJENDOMME A/S (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2011-09-30 tilføjes Reelle ejere: Jan Tøpholm (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2011-02-11 tilføjes Bestyrelse: Anders Steen Westermann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-11 fjernes Bestyrelse: Anders Moesgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-11 tilføjes Direktion: Jørgen Hjere Nonnemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nymøllevej 6, 3540 Lynge (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2010-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 12, 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-10 tilføjes Direktion: Tom Lotz (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-08-10 fjernes Direktion: Anders Moesgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-03-23)
Den 2006-05-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-03-23)
Den 2006-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 12, 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-20 tilføjes Bestyrelse: Anders Moesgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-20 tilføjes Binavne: T-GRUNDEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-20 tilføjes Direktion: Anders Moesgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-20 tilføjes Navne: T-GRUNDEN A/S (offentliggjort 2005-01-21)
Den 2005-01-20 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2005-01-20 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2005-01-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-01-20 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-20 tilføjes Stiftere: A-HUSET HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2005-01-21)
Den 2005-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)