Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Erik Bloch Nielsen | 15.12.2004 | 19.01.2005 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Klostergården Mariager ApS (CVR 38758691) | NORMAL | 30.06.2017 | 100,00% | 100,00% |
K.N. BYG INDUSTRIHUSE MARIAGER A/S (CVR 16786047) | NORMAL | 16.12.2005 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
K.N. BYG MARIAGER A/S (CVR 10655188) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 16.12.2005 | 11.12.2017 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |