Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Bibranche | ||||
Revisor | Reelle ejere | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-25 tilføjes Binavne: KJP Capital ApS (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-24 fjernes Binavne: HOUSE DOCTOR HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-23 tilføjes Vedtægter: 2023-06-23 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2005-01-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Society of Lifestyle A/S. (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2009-05-26 sletter virksomheden Ejerskaber: House Doctor Group ApS. (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2012-03-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Soul Business ApS. (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2016-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Up & Up Capital A/S. (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2018-09-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Value Makers ApS. (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2020-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Bananeira ApS. (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-11 tilføjes Legale ejere: KJP Capital ApS (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-10 fjernes Legale ejere: Klaus Juhl Pedersen (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mejerigården 4, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 29, 7430 Ikast (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-02-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2017-06-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-13 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-08-13 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-01-19 tilføjes Reelle ejere: Klaus Juhl Pedersen (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2015-01-18 fjernes Reelle ejere: Klaus Juhl Pedersen (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2013-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 29, 7430 Ikast (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2013-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 51, 7430 Ikast (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2010-09-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-09-03)
Den 2010-09-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-09-03)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-09-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 51, 7430 Ikast (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 51, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 51, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-19 tilføjes Binavne: HOUSE DOCTOR HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2005-01-19 tilføjes Direktion: Klaus Juhl Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af anparter og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-19 tilføjes Legale ejere: Klaus Juhl Pedersen (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2005-01-19 tilføjes Navne: KJP HOLDING ApS (offentliggjort 2005-01-21)
Den 2005-01-19 tilføjes Reelle ejere: Klaus Juhl Pedersen (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2005-01-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-01-19 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2005-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-19 tilføjes Vedtægter: 2005-01-19 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2005-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-01-21)
Den 2005-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)