Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Eltham 17, 1. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-18 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-18 fjernes Kontaktoplysninger: forzamartin@hotmail.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-18 fjernes Navne: 4B RENOVERING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-18 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-24 fjernes Direktion: Martin Lützau (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-01 fjernes Revisor: Claus Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2006-08-16)
Den 2006-09-04 tilføjes Kontaktoplysninger: forzamartin@hotmail.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Eltham 17, 1. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorsgade 83, 2200 København N (offentliggjort 2005-03-10)
Den 2006-08-16 tilføjes Direktion: Martin Lützau (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-16 fjernes Direktion: Christian Degn Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er udøve virksomhed med renovering af ejendomme og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-16 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2006-08-16)
Den 2006-08-15 fjernes Hovedbranche: Databaseværter og -formidlere (offentliggjort 2005-05-30)
Den 2006-08-16 tilføjes Navne: 4B RENOVERING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-15 fjernes Navne: BJ WEBSERVICE ApS (offentliggjort 2005-03-10)
Den 2006-08-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-16 tilføjes Vedtægter: 2006-08-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorsgade 83, 2200 København N (offentliggjort 2005-03-10)
Den 2005-02-01 tilføjes Direktion: Christian Degn Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-01 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-01 tilføjes Hovedbranche: Databaseværter og -formidlere (offentliggjort 2005-05-30)
Den 2005-02-01 tilføjes Navne: BJ WEBSERVICE ApS (offentliggjort 2005-03-10)
Den 2005-02-01 tilføjes Revisor: Claus Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-01 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-31 fjernes Navne: VICH 8168 ApS (offentliggjort 2005-01-18)
Den 2005-01-01 tilføjes Navne: VICH 8168 ApS (offentliggjort 2005-01-18)
Den 2005-01-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)