Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderbrogade 16, 8700 Horsens (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-01-19 fjernes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-01-19 fjernes Binavne: ST GROUP ApS (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-15 (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-01-19 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-01-19 fjernes Navne: PECOBRA ApS (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-01-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-01-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-01-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-01-19 fjernes Stiftere: Steffen Thordahl Nielsen (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-01-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2015-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2015-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-10-14 fjernes Direktion: Steffen Thordahl Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-10-14 fjernes Revisor: ROESGAARD & PARTNERS A/S (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2009-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderbrogade 16, 8700 Horsens (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2009-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 74, 8000 Århus C (offentliggjort 2007-11-05)
Den 2009-09-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, investering samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2009-09-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2009-09-04 tilføjes Vedtægter: 2009-09-04 (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2009-03-03 tilføjes Navne: PECOBRA ApS (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2009-03-02 fjernes Navne: ST GROUP ApS (offentliggjort 2007-09-13)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2005-07-04)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-01-17)
Den 2007-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 74, 8000 Århus C (offentliggjort 2007-11-05)
Den 2007-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 77, st., 8000 Århus C (offentliggjort 2007-08-16)
Den 2007-10-11 tilføjes Revisor: ROESGAARD & PARTNERS A/S (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2007-10-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-13 tilføjes Navne: ST GROUP ApS (offentliggjort 2007-09-13)
Den 2007-09-12 fjernes Navne: EVO HOLDING ApS (offentliggjort 2005-11-03)
Den 2007-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 77, st., 8000 Århus C (offentliggjort 2007-08-16)
Den 2007-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Emiliehøj 22, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2005-12-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-01-01 tilføjes Bibranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-01-17)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emiliehøj 22, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2005-12-22)
Den 2005-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 8, 2., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-03 tilføjes Navne: EVO HOLDING ApS (offentliggjort 2005-11-03)
Den 2005-11-02 fjernes Navne: THORDAHL HOLDING ApS (offentliggjort 2005-01-19)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2005-07-04)
Den 2005-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 8, 2., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-15 tilføjes Binavne: ST GROUP ApS (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2005-01-15 tilføjes Direktion: Steffen Thordahl Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2005-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2005-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-15 (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2005-01-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2005-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2005-01-15 tilføjes Navne: THORDAHL HOLDING ApS (offentliggjort 2005-01-19)
Den 2005-01-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2005-01-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2005-01-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2005-01-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-15 tilføjes Stiftere: Steffen Thordahl Nielsen (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2005-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2005-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-14)