Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2010-07-14 sletter virksomheden Ejerskaber: HOLTEPROJEKT A/S BYGHERRERÅDGIVNING. (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-29 tilføjes Direktion: Ole Pedersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer, herunder køb og salg af værdipapirer, finansielle instrumenter, fast ejendom og andre aktiver samt at udøve virksomhed med handel og service og aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-29 tilføjes Revisor: ALBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-29 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionens medlemmer hver for sig. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-29 tilføjes Vedtægter: 2014-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-29 fjernes Bestyrelse: Ole Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 fjernes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Byvej 7, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-24 tilføjes Bestyrelse: Ole Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-24 tilføjes Legale ejere: Ole Pedersen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2004-12-24 tilføjes Navne: OLP-HOLDING ApS (offentliggjort 2005-01-18)
Den 2004-12-24 tilføjes Reelle ejere: Ole Pedersen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2004-12-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-12-24 tilføjes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-24 tilføjes Stiftere: Ole Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-01-18)
Den 2004-12-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)