Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Direktion | Bestyrelse | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2005-01-13 sletter virksomheden Ejerskaber: INTERNATIONAL HOUSE OF DENMARK ApS. (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2018-09-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Zinkingpeople ApS. (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2019-09-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: INTERNATIONAL HOUSE OF DENMARK ApS. (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-31 tilføjes Vedtægter: 2017-05-31 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-31 fjernes Revisor: MER REVISION A/S (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-02-26)
Den 2015-02-25 fjernes Hovedbranche: Anden trykning (offentliggjort 2015-02-26)
Den 2014-05-07 tilføjes Revisor: MER REVISION A/S (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2014-05-07 fjernes Revisor: MER REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-07-04 tilføjes Revisor: MER REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-07-04 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-09-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-09-29 fjernes Revisor: Jens Max Haugbyrd (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden trykning (offentliggjort 2015-02-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre trykkerier i øvrigt (offentliggjort 2007-05-15)
Den 2007-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snerlevej 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2007-05-22)
Den 2007-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hedegade 1, 4000 Roskilde (offentliggjort 2005-04-26)
Den 2007-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er som holdingselskab at foretage investering i andre virksomheder, at placere formuen i værdipapirer, samt drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2007-04-02 tilføjes Navne: KIM MICHAEL.COM ApS (offentliggjort 2007-05-22)
Den 2007-04-01 fjernes Navne: KIM MICHAEL HOLDING ApS (offentliggjort 2005-04-26)
Den 2007-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2007-04-02 tilføjes Vedtægter: 2007-04-02 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2007-04-01 tilføjes Hovedbranche: Andre trykkerier i øvrigt (offentliggjort 2007-05-15)
Den 2007-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedegade 1, 4000 Roskilde (offentliggjort 2005-04-26)
Den 2005-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-29 tilføjes Direktion: Kim Michael Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-03-29 fjernes Direktion: Annemette Heller (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-03-29 tilføjes Navne: KIM MICHAEL HOLDING ApS (offentliggjort 2005-04-26)
Den 2005-03-28 fjernes Navne: ApS KBIL 17 NR. 2018 (offentliggjort 2005-01-18)
Den 2005-03-29 tilføjes Revisor: Jens Max Haugbyrd (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-03-29 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-03-29 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-13 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-01-13 tilføjes Direktion: Annemette Heller (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-13 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-01-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-01-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-01-13 tilføjes Legale ejere: Kim Michael Hansen (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2005-01-13 tilføjes Navne: ApS KBIL 17 NR. 2018 (offentliggjort 2005-01-18)
Den 2005-01-13 tilføjes Reelle ejere: Kim Michael Hansen (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2005-01-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-01-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-01-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2005-01-13 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-01-13 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-01-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-01-18)
Den 2005-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)