Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Binavne | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Tinghusgade 33 b19a., 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-01 fjernes Direktion: Thomas Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 fjernes Hovedbranche: Andre forlystelser og fritidsaktiviteter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-01 fjernes Navne: FYNS COMPUTER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-30 fjernes Binavne: ZERO INTERNETCAFÉ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive salg og service af edb-udstyr, drift af netcafé samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-28 tilføjes Vedtægter: 2009-05-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre forlystelser og fritidsaktiviteter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre aktiviteter i forbindelse med fritid i øvrigt (offentliggjort 2005-03-03)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-04-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-18 fjernes Revisor: LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-10 fjernes Direktion: Klaus Wittorff Haulrich (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tinghusgade 33 b19a., 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Jørgens Vej 53, 5700 Svendborg (offentliggjort 2005-02-18)
Den 2005-03-03 tilføjes Hovedbranche: Andre aktiviteter i forbindelse med fritid i øvrigt (offentliggjort 2005-03-03)
Den 2005-03-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Jørgens Vej 53, 5700 Svendborg (offentliggjort 2005-02-18)
Den 2005-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-09 tilføjes Direktion: Klaus Wittorff Haulrich (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-09 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-09 tilføjes Navne: FYNS COMPUTER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-08 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 3983 (offentliggjort 2005-01-18)
Den 2005-02-09 tilføjes Revisor: LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-09 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-13 tilføjes Binavne: ZERO INTERNETCAFÉ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-13 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-13 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 3983 (offentliggjort 2005-01-18)
Den 2005-01-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-13 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-13 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)