Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryttergårdsvej 32, st. tv., 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-12 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-12 fjernes Navne: AYSEM ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-12 fjernes Revisor: PROFIL REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-12 fjernes Stiftere: Ziya Tümtürk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttergårdsvej 32, st. tv., 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryttergårdsvej 32, st. tv., 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-17 fjernes Direktion: Ziya Tümtürk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-08 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttergårdsvej 32, st. tv., 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-17 tilføjes Direktion: Ziya Tümtürk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af restaurationsvirksomhed og investering indenfor samme branche. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-17 tilføjes Navne: AYSEM ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-17 tilføjes Revisor: PROFIL REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-17 tilføjes Stiftere: Ziya Tümtürk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-17 tilføjes Vedtægter: 2005-01-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)