Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2016-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Stiftsvej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 fjernes Binavne: UNIVERSAL SEA TRANSPORT ApS, UNIVERSAL LOGISTICS ApS, UNIVERSAL BJÆRGNING ApS, UNIVERSAL AIR TRANSPORT ApS (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 fjernes Direktion: Brian Søgaard (direktion) (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 fjernes Kontaktoplysninger: finn@universaltransport.dk (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 fjernes Legale ejere: Brian Søgaard (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 fjernes Navne: UNIVERSAL BYG OG MONTAGE ApS (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2014-05-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er transport og spedition samt bygge- og anlægsvirksomhed. (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2014-05-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2014-05-08 tilføjes Vedtægter: 2014-05-08 (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2014-05-08 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2010-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stiftsvej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2010-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Stiftsvej 9, 7100 Vejle (offentliggjort 2009-01-18)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-13 tilføjes Kontaktoplysninger: finn@universaltransport.dk (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-10 tilføjes Navne: UNIVERSAL BYG OG MONTAGE ApS (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2008-12-09 fjernes Navne: UNIVERSAL LOGISTICS ApS (offentliggjort 2008-01-11)
Den 2008-11-20 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-20 fjernes Revisor: FCMP INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-18 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2008-01-17 fjernes Hovedbranche: Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv. (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv. (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-09 tilføjes Navne: UNIVERSAL LOGISTICS ApS (offentliggjort 2008-01-11)
Den 2008-01-08 fjernes Navne: TREKANTENS BJÆRGNING ApS (offentliggjort 2005-06-16)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen (offentliggjort 2005-07-21)
Den 2007-02-09 tilføjes Revisor: FCMP INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-09 fjernes Revisor: KRISTIAN BENDIXEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stiftsvej 9, 7100 Vejle (offentliggjort 2009-01-18)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Stiftsvej 9, 7100 Vejle (offentliggjort 2005-06-16)
Den 2005-07-12 tilføjes Hovedbranche: Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen (offentliggjort 2005-07-21)
Den 2005-07-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stiftsvej 9, 7100 Vejle (offentliggjort 2005-06-16)
Den 2005-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-16 tilføjes Direktion: Brian Søgaard (direktion) (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2005-06-16 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-16 tilføjes Navne: TREKANTENS BJÆRGNING ApS (offentliggjort 2005-06-16)
Den 2005-06-15 fjernes Navne: PBH 28.644 ApS (offentliggjort 2005-01-17)
Den 2005-06-16 tilføjes Revisor: KRISTIAN BENDIXEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-16 fjernes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Binavne: UNIVERSAL SEA TRANSPORT ApS, UNIVERSAL LOGISTICS ApS, UNIVERSAL BJÆRGNING ApS, UNIVERSAL AIR TRANSPORT ApS (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2005-01-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2005-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2005-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2005-01-01 tilføjes Navne: PBH 28.644 ApS (offentliggjort 2005-01-17)
Den 2005-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2005-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2005-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2005-01-01 tilføjes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2005-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2005-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-01)
Den 1999-09-15 tilføjes Legale ejere: Brian Søgaard (offentliggjort 2016-06-01)