Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Interessenter | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-15 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-14 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2005-02-07)
Den 2011-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Stationsvej 16, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-15 fjernes Direktion: Rebecca Alexandra Wedell-Wedellsborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-15 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med drikkevarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-15 fjernes Interessenter: MAGAZZINO I & II ApS (offentliggjort 2005-02-07)
Den 2011-01-15 fjernes Navne: MAGAZZINO K/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-15 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-19 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 fjernes Revisor: Poul Erik Gram Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Stationsvej 16, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 33, 2100 København Ø (offentliggjort 2005-10-19)
Den 2008-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er butiks- og cafédrift, herunder én gros salg samt anden form for relateret virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 tilføjes Vedtægter: 2008-05-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med drikkevarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vinforretninger (offentliggjort 2005-03-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-10-01 tilføjes Direktion: Rebecca Alexandra Wedell-Wedellsborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 fjernes Direktion: Jens Mottlau (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 33, 2100 København Ø (offentliggjort 2005-10-19)
Den 2005-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Emdrupvej 28, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-12 tilføjes Direktion: Jens Mottlau (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-12 fjernes Direktion: Thomas Møller Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-22 tilføjes Hovedbranche: Vinforretninger (offentliggjort 2005-03-22)
Den 2005-03-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emdrupvej 28, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-23 tilføjes Direktion: Thomas Møller Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-23 tilføjes Interessenter: MAGAZZINO I & II ApS (offentliggjort 2005-02-07)
Den 2004-12-23 tilføjes Navne: MAGAZZINO K/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-23 tilføjes Revisor: Poul Erik Gram Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-23 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2005-02-07)
Den 2004-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)