Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Ejerskaber | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Tegningsregel | Legale ejere | Reelle ejere | Formål | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-14 tilføjes Vedtægter: 2023-04-14 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-14 fjernes Revisor: CHRISTENSEN & KJÆR STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2006-05-31 sletter virksomheden Ejerskaber: UNO TRANSPORT A/S. (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MAFI UNIVERSE ApS. (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2023-04-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-04 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-04-26 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-26 tilføjes Direktion: Else Krogsgaard Knudsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-04-26 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN & KJÆR STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2018-04-18 fjernes Revisor: CHRISTENSEN & KJÆR STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktør. (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-03-16 fjernes Direktion: Jan Knudsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-11 tilføjes Legale ejere: Else Krogsgaard Knudsen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2015-08-10 fjernes Legale ejere: Jan Knudsen (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2015-08-11 tilføjes Reelle ejere: Else Krogsgaard Knudsen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2015-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2015-06-30 tilføjes Vedtægter: 2015-06-30 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2010-04-16 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN & KJÆR STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2010-04-16 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 18.5 1993 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buskelundhøjen 221, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Buskelundhøjen 221, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2005-09-06)
Den 2005-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buskelundhøjen 221, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2005-09-06)
Den 2005-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Narvikvej 49, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2005-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2005-09-06 tilføjes Vedtægter: 2005-09-06 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2005-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Narvikvej 49, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-11 tilføjes Direktion: Jan Knudsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-11 tilføjes Legale ejere: Jan Knudsen (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2005-01-11 tilføjes Navne: JKNU HOLDING ApS (offentliggjort 2005-01-14)
Den 2005-01-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2005-01-11 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 18.5 1993 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-11 tilføjes Stiftere: Jan Knudsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-01-14)
Den 2005-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-18)