Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mads Holme | 05.02.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lynda Ann Cuza | 01.03.2017 | 04.02.2020 | direktør |
Millie Arora | 26.05.2016 | 01.03.2017 | adm. dir |
Charlotte Vangsgaard | 31.01.2011 | 26.05.2016 | adm. dir |
Mikkel Bethlowsky Rasmussen | 31.01.2011 | 31.08.2012 | direktør |
Frederik Wiedemann | 01.01.2009 | 01.10.2008 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mads Holme | 01.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Krüger Krenchel | 01.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Millie Parekh Arora | 01.06.2023 | formand |
Charlotte Vangsgaard | 31.01.2011 | bestyrelsesmedlem |
Filip Steenberg Lau | 11.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mikkel Bethlowsky Rasmussen | 28.01.2009 | 01.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Frederik Wiedemann | 01.01.2009 | 31.08.2012 | formand |
William Ervin Hoover | 01.10.2008 | 21.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
Christian Madsbjerg | 11.12.2007 | 01.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Hans Henrik Beck | 08.06.2006 | 11.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
Peter Perregaard | 08.06.2006 | 11.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
Anders Byriel | 03.01.2005 | 11.12.2007 | formand |