Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Bibranche | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-11 tilføjes Vedtægter: 2023-04-11 (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-11 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2010-10-19 sletter virksomheden Ejerskaber: EBICON ApS. (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2023-04-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-28 tilføjes Legale ejere: Hanne Dam-Jensen (offentliggjort 2022-10-29)
Den 2022-10-28 fjernes Legale ejere: Steen Ole Dam-Jensen (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-28 tilføjes Reelle ejere: Hanne Dam-Jensen (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-28 fjernes Reelle ejere: Steen Ole Dam-Jensen (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-28 fjernes Direktion: Steen Ole Dam-Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Murmanskgade 1, 3. mf., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2022-10-22)
Den 2022-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Korsørgade 44, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-10-22)
Den 2022-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korsørgade 44, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-10-22)
Den 2020-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kammerrådensvej 11, st. th., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-03-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kammerrådensvej 11, st. th., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2016-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kammerrådensvej 11, st. th., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-02-15 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2016-02-14 fjernes Bibranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2014-04-10 tilføjes Direktion: Hanne Dam-Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-05 tilføjes Bibranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2011-04-05 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2011-04-06)
Den 2011-04-04 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2011-04-04 tilføjes Kontaktoplysninger: info@iadcon.dk (offentliggjort 2011-04-06)
Den 2011-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed både i eget regi og via datterselskaber. Endvidere vil selskabets aktivitet bestå af finansiering og investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-11 tilføjes Navne: DJC ApS (offentliggjort 2011-04-05)
Den 2011-03-10 fjernes Navne: DAM-JENSEN CONSULTING ApS (offentliggjort 2005-07-06)
Den 2011-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-11 tilføjes Vedtægter: 2011-03-11 (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2010-09-27 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2010-09-27 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kammerrådensvej 11, st. th., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2009-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Tværskiftet 10, 2730 Herlev (offentliggjort 2005-11-07)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2005-07-12)
Den 2006-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tværskiftet 10, 2730 Herlev (offentliggjort 2005-11-07)
Den 2005-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Højmosen 87, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2005-07-06)
Den 2005-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Højmosen 87, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2005-07-06)
Den 2005-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-28 tilføjes Direktion: Steen Ole Dam-Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2005-06-28 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-28 tilføjes Navne: DAM-JENSEN CONSULTING ApS (offentliggjort 2005-07-06)
Den 2005-06-27 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 3953 (offentliggjort 2005-01-14)
Den 2005-06-28 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-28 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-01 tilføjes Legale ejere: Steen Ole Dam-Jensen (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2005-06-01 tilføjes Reelle ejere: Steen Ole Dam-Jensen (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2005-05-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2005-07-12)
Den 2005-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Binavne: DJC FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 3953 (offentliggjort 2005-01-14)
Den 2005-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2005-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-01-14)
Den 2005-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)