Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | IndkaldelseTilFordringsproevelse | Tegningsregel | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | xbrl | ||||
Formål | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2019-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkemose 1, 5560 Aarup (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-06-13 fjernes Binavne: BAKKEMOSE MASKINVÆRKSTED ApS (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-06-13 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2013-04-30 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-06-13 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre værktøjsmaskiner (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-06-13 fjernes Legale ejere: Holger Per Jensen (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-06-13 fjernes Navne: H. P. JENSENS MASKINVÆRKSTED ApS (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-06-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-06-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-06-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-06-13 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-06-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-05-07 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-03-12 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2018-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2018-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2018-08-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2018-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2018-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-05 fjernes Direktion: Holger Per Jensen (direktion) (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vognmands- og smedeværksted. (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2013-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2013-12-20 tilføjes Vedtægter: 2013-12-20 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2013-12-20 fjernes Revisor: PETTERSON & CO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-17 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre værktøjsmaskiner (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2013-06-16 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2013-04-30 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2013-04-30 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2013-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2013-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2013-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2013-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2005-02-04)
Den 2007-07-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkemose 1, 5560 Aarup (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkemose 1, 5560 Aarup (offentliggjort 2005-01-26)
Den 2005-02-04 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2005-02-04)
Den 2005-02-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkemose 1, 5560 Aarup (offentliggjort 2005-01-26)
Den 2005-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-26 tilføjes Direktion: Holger Per Jensen (direktion) (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2005-01-26 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-26 tilføjes Legale ejere: Holger Per Jensen (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2005-01-26 tilføjes Navne: H. P. JENSENS MASKINVÆRKSTED ApS (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2005-01-25 fjernes Navne: VICH 8152 ApS (offentliggjort 2005-01-14)
Den 2005-01-01 tilføjes Navne: VICH 8152 ApS (offentliggjort 2005-01-14)
Den 2005-01-26 tilføjes Revisor: PETTERSON & CO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-26 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Binavne: BAKKEMOSE MASKINVÆRKSTED ApS (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2005-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2005-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2005-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2005-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2005-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2005-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2005-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)