Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ivan Kousholt | 22.03.2006 | 01.07.2009 | direktion |
Eskil Peter Lund | 20.12.2005 | 22.03.2006 | direktion |
Jesper Arent Jørgensen | 06.01.2005 | 20.12.2005 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thorkil Ernst Brzuchanski Rewers Andersen | 22.04.2008 | 01.07.2009 | bestyrelse |
Jesper Elkjær Godsk | 22.04.2008 | 01.07.2009 | bestyrelse |
Kim Rahbek Hansen | 22.04.2008 | 01.07.2009 | formand |
Ivan Kousholt | 22.03.2006 | 01.07.2009 | bestyrelse |
Eskil Peter Lund | 22.03.2006 | 22.04.2008 | formand |
Helle Rosdahl Lund | 20.12.2005 | 22.03.2006 | formand |
Jesper Arent Jørgensen | 06.01.2005 | 22.04.2008 | bestyrelse |
Marianne Fog Jørgensen | 06.01.2005 | 20.12.2005 | bestyrelse |
Jørn Jørgensen | 06.01.2005 | 20.12.2005 | formand |