Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Benny Beyer | 01.09.2005 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Wind Petersen | 10.01.2005 | 01.09.2005 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kasper Rosted Bygholm | 26.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Petri Pellonmaa | 19.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ville Valtteri Rantala | 19.08.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kjeld Pedersen | 25.10.2012 | 19.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Per Ørskov Østergaard | 31.05.2010 | 31.07.2012 | bestyrelsesmedlem |
Per Benny Beyer | 01.09.2005 | 26.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Allan Wind Petersen | 01.09.2005 | 19.08.2022 | formand |
John Olsen | 01.09.2005 | 31.05.2010 | bestyrelsesmedlem |