Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Vedtægter | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2021-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Fortunparken 26, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-04-30 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-05-01 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-11 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-11 fjernes Kontaktoplysninger: dsi@dsii.nu (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-11 fjernes Legale ejere: Torben Pind (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-11 fjernes Navne: DSI INVEST ApS (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-11 fjernes Reelle ejere: Torben Pind (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-11 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-11 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-02-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-11 fjernes Direktion: Torben Pind (direktion) (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2020-12-16 tilføjes Kontaktoplysninger: dsi@dsii.nu (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2020-12-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fortunparken 26, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2019-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Trondhjemsgade 13, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-09-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-23 tilføjes Reelle ejere: Torben Pind (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-09-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-01-20 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2014-01-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-01-30)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2008-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trondhjemsgade 13, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2008-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Trondhjemsgade 13, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2008-01-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-01-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trondhjemsgade 13, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2008-01-22)
Den 2007-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønne Alle 29, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivnings- og investeringsvirksomhed og anden i forbindelse dermed stående virksomhed samt investering i fast ejendom. (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2007-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2007-09-26 tilføjes Vedtægter: 2007-09-26 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2007-09-26 fjernes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønne Alle 29, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-28 tilføjes Direktion: Torben Pind (direktion) (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2004-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-04-30 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2004-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-05-01 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2004-12-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2004-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2004-12-28 tilføjes Navne: DSI INVEST ApS (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2004-12-28 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2004-12-28 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2004-12-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2004-12-28 tilføjes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2004-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2004-12-24 tilføjes Legale ejere: Torben Pind (offentliggjort 2021-06-21)