Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kim Madsen | 07.03.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jacob Richter | 23.06.2022 | 07.03.2023 | direktør |
Kim Madsen | 01.11.2019 | 23.06.2022 | direktør |
Kristian Hare | 21.06.2016 | 01.11.2019 | direktør |
Henrik Lið | 17.01.2005 | 21.06.2016 | direktør |
Claus Peter Hovmand Madsen | 01.12.2004 | 17.01.2005 | direktør |