Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: H P Hanssens Gade 15, 1. th., 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-17 fjernes Direktion: Bjarne Mark Hoier (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-17 fjernes Navne: HOIER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-17 fjernes Revisor: INTENSION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-17 fjernes Stiftere: Bjarne Mark Hoier (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: H P Hanssens Gade 15, 1. th., 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: H P Hanssens Gade 15, 1. th., 6200 Aabenraa (offentliggjort 2006-09-12)
Den 2006-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: H P Hanssens Gade 15, 1. th., 6200 Aabenraa (offentliggjort 2006-09-12)
Den 2006-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct. Nicolai Gade 17, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct. Nicolai Gade 17, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Direktion: Bjarne Mark Hoier (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering, udøvelse af musikvirksomhed samt at drive virksomhed ved køb, salg og udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Navne: HOIER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Revisor: INTENSION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Stiftere: Bjarne Mark Hoier (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør . (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Vedtægter: 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)