Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Hvidhvask | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Hovedbranche | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-03-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgebjergvej 67, 5672 Broby (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2023-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Marsk Billesvej 4-6, 5672 Broby (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2015-06-10 sletter virksomheden Ejerskaber: BROBY EL ApS. (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2023-04-11 tilføjes Revisor: HEDELUND revision & rådgivning, godkendt revisionsvirksomhed (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-04-11 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-02-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-11 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2019-09-10 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-02-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-03-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-10 tilføjes Legale ejere: LINDMØL HOLDING ApS, LINDDALS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-06-10 tilføjes Reelle ejere: Jesper Linddal Kristensen, Janne Linddal Madsen (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2011-09-01 tilføjes Direktion: Janne Linddal Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som ejendomsselskab, at besidde aktier eller anparter i datterselskaber samt anden hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2011-09-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 tilføjes Vedtægter: 2011-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 fjernes Bestyrelse: Jørgen Jørgensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-22 fjernes Revisor: Licentia (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-05-31)
Den 2007-07-26 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2007-07-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marsk Billesvej 4-6, 5672 Broby (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Marsk Billesvej 4-6, 5672 Broby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-05 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-05-31)
Den 2005-01-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marsk Billesvej 4-6, 5672 Broby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-04 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Jørgensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-04 tilføjes Direktion: Jesper Linddal Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-04 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET JJ ApS (offentliggjort 2005-01-10)
Den 2005-01-04 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-04 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-01-04 tilføjes Revisor: Licentia (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-04 tilføjes Stiftere: LINDMØL HOLDING ApS, LINDDALS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-01-10)
Den 2005-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)