Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | ||||
Formål | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S WIND PARTNER 15. (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 58, 9500 Hobro (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-01 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-16 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-16 fjernes Kontaktoplysninger: info@ewe.dk (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-16 fjernes Legale ejere: Jan Kastrup-Nielsen, Anders Mortensen, Peder Krag, Peter Frederik Dalgas, Niels Jakob Fogt, Carl Mikael Ballhausen, Dorthe Fogt, Allan Ahm Sørensen (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-16 fjernes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-16 fjernes Stiftere: PROJEKTFORVALTNING ApS (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-02-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-08 fjernes Direktion: Uffe Bak-Aagaard (direktør) (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 58, 9500 Hobro (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 58, 9500 Hobro (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-04-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 58, 9500 Hobro (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2016-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-18 tilføjes Direktion: Uffe Bak-Aagaard (direktør) (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2016-05-18 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-18 tilføjes Kontaktoplysninger: info@ewe.dk (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2016-05-18 tilføjes Vedtægter: 2016-05-18 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2016-05-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-12-31 tilføjes Legale ejere: Allan Ahm Sørensen (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2010-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2010-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 139, 3460 Birkerød (offentliggjort 2009-03-25)
Den 2010-04-29 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2010-04-29 fjernes Direktion: Claus Peter Hovmand Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som komplementar for K/S WIND PARTNER 15 samt i øvrigt at drive virksomhed i forbindelse hermed (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2010-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2010-04-29 tilføjes Vedtægter: 2010-04-29 (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2010-04-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 139, 3460 Birkerød (offentliggjort 2009-03-25)
Den 2009-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Lejrvej 19, 3500 Værløse (offentliggjort 2007-10-23)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lejrvej 19, 3500 Værløse (offentliggjort 2007-10-23)
Den 2007-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød (offentliggjort 2006-06-20)
Den 2006-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød (offentliggjort 2006-06-20)
Den 2006-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Rygårds Alle 42, 2900 Hellerup (offentliggjort 2005-01-18)
Den 2006-04-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-19 fjernes Revisor: Susanne Schifter Thorsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-17 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2005-01-16 fjernes Navne: KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET ØST EMDSTETTEN (offentliggjort 2005-01-10)
Den 2004-12-29 tilføjes Legale ejere: Jan Kastrup-Nielsen, Anders Mortensen, Peder Krag, Peter Frederik Dalgas, Niels Jakob Fogt, Carl Mikael Ballhausen, Dorthe Fogt (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2004-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rygårds Alle 42, 2900 Hellerup (offentliggjort 2005-01-18)
Den 2004-12-01 tilføjes Direktion: Claus Peter Hovmand Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2004-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-01 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2004-12-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2004-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2004-12-01 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET ØST EMDSTETTEN (offentliggjort 2005-01-10)
Den 2004-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2004-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2004-12-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2004-12-01 tilføjes Revisor: Susanne Schifter Thorsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Stiftere: PROJEKTFORVALTNING ApS (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2004-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2004-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-14)