Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Klosteråsen 13, 4100 Ringsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-29 fjernes Direktion: Thorkil Sonne (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-29 fjernes Navne: SPECIALIST RESOURCES HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 fjernes Stiftere: Thorkil Sonne (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-25 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-25 fjernes Revisor: Tornegård v/Kurt Bülow, Ecovis Danmark statsautoriseret revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-02 tilføjes Revisor: Ecovis Danmark statsautoriseret revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klosteråsen 13, 4100 Ringsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-22 tilføjes Direktion: Thorkil Sonne (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Navne: SPECIALIST RESOURCES HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Revisor: Tornegård v/Kurt Bülow (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Stiftere: Thorkil Sonne (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Vedtægter: 2004-11-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)