Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Opløsningsstrussel seneste | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 14, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-28 fjernes Navne: NBDRO AF 2005 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-28 fjernes Opløsningsstrussel seneste: 2013-05-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 fjernes Stiftere: PDX GROUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-06 fjernes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-24 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-05-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-22 fjernes Direktion: Jette Toft-Wede (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel, service, investering, konsulentvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-26 tilføjes Navne: NBDRO AF 2005 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-25 fjernes Navne: DANHILL ENERGY SOLUTION ApS (offentliggjort 2012-12-05)
Den 2013-03-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-26 tilføjes Vedtægter: 2013-03-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-10-26 tilføjes Navne: DANHILL ENERGY SOLUTION ApS (offentliggjort 2012-12-05)
Den 2012-10-25 fjernes Navne: DANHILL ENERGY SOLUTION A/S (offentliggjort 2005-01-07)
Den 2012-10-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-25 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2005-01-07)
Den 2012-10-26 fjernes Bestyrelse: Jette Toft-Wede (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-09 tilføjes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-09 fjernes Revisor: RND PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-16 tilføjes Bestyrelse: Uffe Lundager Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-16 fjernes Bestyrelse: Mogens Garbenfeldt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-29 tilføjes Bestyrelse: Kim Reimer Krondorf (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-29 fjernes Bestyrelse: Henning Toft (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-08-13 tilføjes Bestyrelse: Henning Toft (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 fjernes Bestyrelse: Per Jessen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Direktion: Jette Toft-Wede (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 fjernes Direktion: Mogens Garbenfeldt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 14, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Parkvej 52, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2008-05-07)
Den 2009-03-02 tilføjes Bestyrelse: Per Jessen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-02 fjernes Bestyrelse: Henning Toft (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parkvej 52, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2008-05-07)
Den 2008-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Andebølleskovvej 10, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2005-01-27)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Andebølleskovvej 10, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Andebølleskovvej 10, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2005-08-18)
Den 2006-05-30 tilføjes Bestyrelse: Henning Toft (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 fjernes Bestyrelse: Leif Georgi (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-28 fjernes Bestyrelse: Jan Moosmand (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-28 fjernes Direktion: Jette Toft-Wede (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Andebølleskovvej 10, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2005-08-18)
Den 2005-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 11, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-27 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2005-01-27)
Den 2005-01-26 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 11, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-05 tilføjes Bestyrelse: Jan Moosmand (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-05 tilføjes Direktion: Jette Toft-Wede (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-05 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-05 tilføjes Navne: DANHILL ENERGY SOLUTION A/S (offentliggjort 2005-01-07)
Den 2005-01-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-05 tilføjes Revisor: RND PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-05 tilføjes Stiftere: PDX GROUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2005-01-07)
Den 2005-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)