Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Lars Segerlund Schmidt | 25.11.2005 | 14.06.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Segerlund Ejendomme ApS (CVR 39610442) | NORMAL | 30.05.2018 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
LUND Tømrer- og Bygningssnedkeri ApS (CVR 40893806) | NORMAL | 27.10.2019 | 01.06.2023 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |
Viggo Pedersen & Søn A/S Byggeentreprise (CVR 16939978) | NORMAL | 01.01.2005 | 22.09.2015 | 100,00% | 100,00% |