Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2005-01-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TECHBIZ ApS. (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-11-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 2BF ApS. (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2020-11-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CORP20 ApS. (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-01-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-01-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-01-24 tilføjes Vedtægter: 2020-01-24 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-01-24 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-01-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-10 tilføjes Vedtægter: 2019-04-10 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kragevej 6, st., 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Laplandsgade 4, 2., 2300 København S (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-09 tilføjes Kontaktoplysninger: joakimfriis@gmail.com (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-08 fjernes Kontaktoplysninger: jfl@techbiz.dk (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-27 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2015-04-27 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2008-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Revisor: SCR REVISORERNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-06 tilføjes Kontaktoplysninger: jfl@techbiz.dk (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2007-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Laplandsgade 4, 2., 2300 København S (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2007-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Nikolaj Plads 30, st. tv., 1067 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nikolaj Plads 30, st. tv., 1067 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-02 tilføjes Direktion: Joakim Bach Friis (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-11-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investering indenfor IT- området samt anden beslægter virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 133.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-02 tilføjes Legale ejere: Joakim Bach Friis (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2004-11-02 tilføjes Navne: JFL INVESTMENT ApS (offentliggjort 2005-01-24)
Den 2004-11-02 tilføjes Reelle ejere: Joakim Bach Friis (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2004-11-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2004-11-02 tilføjes Revisor: SCR REVISORERNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2004-11-02 tilføjes Vedtægter: 2004-11-02 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2004-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-01-24)
Den 2004-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)