Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordstensvej 11, 3400 Hillerød (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-03 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 fjernes Hjemmeside: www.stryhn-harder.dk (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 fjernes Legale ejere: TS HOLDING, HILLERØD ApS, REVIPRO A/S (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 fjernes Navne: STRYHN & HARDER ApS (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 fjernes Reelle ejere: Lars Harder, Tine Stryhn (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 fjernes Stiftere: TS HOLDING, HILLERØD ApS, REVIPRO A/S (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-05-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-18 fjernes Direktion: Lars Harder (direktør) (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2021-10-14 tilføjes Direktion: Tine Stryhn (direktør) (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2021-10-14 fjernes Direktion: Kim Stryhn (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-10-14 tilføjes Reelle ejere: Tine Stryhn (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2021-10-14 fjernes Reelle ejere: Kim Stryhn (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-23 tilføjes Direktion: Lars Harder (direktør) (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2018-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er passiv virksomhed i forbindelse med afvikling af den tidligere drevne virksomhed. (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2018-10-23 tilføjes Navne: STRYHN & HARDER ApS (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2018-10-22 fjernes Navne: STRYHN & HARDER A/S OFFENTLIGT GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører. (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2018-10-23 tilføjes Vedtægter: 2018-10-23 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2018-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2018-10-22 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-23 fjernes Bestyrelse: Lars Harder (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-10-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2017-10-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-04)
Den 2017-10-23 fjernes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-08-04)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Legale ejere: TS HOLDING, HILLERØD ApS, REVIPRO A/S (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2016-06-30 fjernes Legale ejere: Carsten Madsen Syberg (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2016-06-29 fjernes Legale ejere: TS HOLDING, HILLERØD ApS, REVIPRO A/S (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2016-06-15 tilføjes Legale ejere: Carsten Madsen Syberg (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2016-06-14 fjernes Legale ejere: CKMA Holding IVS (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-30 tilføjes Reelle ejere: Kim Stryhn, Lars Harder (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-04 tilføjes Legale ejere: CKMA Holding IVS, TS HOLDING, HILLERØD ApS, REVIPRO A/S (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-01-03 fjernes Legale ejere: TS HOLDING, HILLERØD ApS, REVIPRO A/S (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-08-20 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-08-04)
Den 2014-08-20 fjernes Revisor: Rud Torben Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-02 tilføjes Bestyrelse: Morten Riise Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-02 fjernes Bestyrelse: Thomas Thøger Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-06 tilføjes Legale ejere: TS HOLDING, HILLERØD ApS, REVIPRO A/S (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bogførings-, regnskabs-, revisions- og rådgivningsvirksomhed samt virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2012-01-23 tilføjes Navne: STRYHN & HARDER A/S OFFENTLIGT GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2012-01-22 fjernes Navne: STRYHN & HARDER REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2005-01-12)
Den 2012-01-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden i forening eller tre bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2012-01-23 tilføjes Vedtægter: 2012-01-23 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-16 tilføjes Revisor: Rud Torben Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-16 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-29 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-17 tilføjes Hjemmeside: www.stryhn-harder.dk (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-24 fjernes Bestyrelse: Steen Henrik Gilfelt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordstensvej 11, 3400 Hillerød (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2008-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Helsingørsgade 57, 3400 Hillerød (offentliggjort 2008-10-07)
Den 2008-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helsingørsgade 57, 3400 Hillerød (offentliggjort 2008-10-07)
Den 2008-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordstensvej 11, 3400 Hillerød (offentliggjort 2008-08-05)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-24 tilføjes Bestyrelse: Thomas Thøger Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordstensvej 11, 3400 Hillerød (offentliggjort 2008-08-05)
Den 2008-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Helsingørsgade 57, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-17 tilføjes Bestyrelse: Steen Henrik Gilfelt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-17 fjernes Bestyrelse: Tine Stryhn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2005-01-19)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-11-14 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-14 fjernes Revisor: BALTZER ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-19 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2005-01-19)
Den 2005-01-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helsingørsgade 57, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-03 tilføjes Bestyrelse: Tine Stryhn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-03 tilføjes Direktion: Kim Stryhn (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2005-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-03 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2005-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2005-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2005-01-03 tilføjes Navne: STRYHN & HARDER REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2005-01-12)
Den 2005-01-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2005-01-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2005-01-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-04)
Den 2005-01-03 tilføjes Revisor: BALTZER ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-03 tilføjes Stiftere: TS HOLDING, HILLERØD ApS, REVIPRO A/S (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2005-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2005-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-18)