Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordborgvej 81, 6430 Nordborg (offentliggjort 2013-12-20)
Den 2013-10-08 fjernes Bestyrelse: Anders Stahlschmidt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-08 fjernes Direktion: Torben Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-08 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-12-20)
Den 2013-10-08 fjernes Navne: DANFOSS EJENDOMSSELSKAB A/S (offentliggjort 2013-12-20)
Den 2013-10-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-08 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-08 fjernes Stiftere: DANFOSS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-12-20)
Den 2013-03-22 tilføjes Bestyrelse: Kjeld Stærk (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 fjernes Bestyrelse: Kim Fausing (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 tilføjes Direktion: Torben Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 fjernes Direktion: Per Egebæk Have (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhed og dermed forbundne opgaver (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med enten et medlem af bestyrelsen eller direktøren, eller direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 tilføjes Vedtægter: 2010-05-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-27 tilføjes Direktion: Per Egebæk Have (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-27 fjernes Direktion: Frederik Lotz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-20 tilføjes Bestyrelse: Niels Bjørn Christiansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-20 fjernes Bestyrelse: Jørgen Mads Clausen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-11 tilføjes Bestyrelse: Kim Fausing (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-11 fjernes Bestyrelse: Hans Kirk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-11 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-11 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-12-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-04-11)
Den 2007-05-01 tilføjes Direktion: Frederik Lotz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 fjernes Direktion: Ole Steen Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordborgvej 81, 6430 Nordborg (offentliggjort 2013-12-20)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordborgvej 81, 6430 Nordborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-11 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-04-11)
Den 2005-04-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordborgvej 81, 6430 Nordborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-22 tilføjes Bestyrelse: Hans Kirk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 tilføjes Direktion: Ole Steen Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 tilføjes Navne: DANFOSS EJENDOMSSELSKAB A/S (offentliggjort 2013-12-20)
Den 2004-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 tilføjes Revisor: Kpmg C Jespersen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 tilføjes Stiftere: DANFOSS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-12-20)
Den 2004-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)