Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Østergaard Frederiksen | 01.03.2016 | 23.01.2018 | direktør |
Thorbjørn Christian Hævdholm | 04.10.2013 | 01.03.2016 | adm. dir |
Axel Østergaard Frederiksen | 13.12.2004 | 04.10.2013 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kirsten Frederiksen | 01.03.2016 | 23.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Peter Østergaard Frederiksen | 01.03.2016 | 23.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Hans Østergaard Frederiksen | 01.03.2016 | 23.01.2018 | formand |
Thorbjørn Christian Hævdholm | 04.10.2013 | 01.03.2016 | bestyrelse |
Jakob Bjerre Frederiksen | 24.10.2011 | 01.03.2016 | bestyrelse |
Karen Bjerre Steenberg | 13.12.2004 | 01.03.2016 | bestyrelse |
Axel Østergaard Frederiksen | 13.12.2004 | 04.10.2013 | bestyrelse |
Helle Bjerre | 13.12.2004 | 24.10.2011 | bestyrelse |