Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandkvanen 10, 3. 9., 4600 Køge (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandkvanen 10, 3. 9., 4600 Køge (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2004-12-29 sletter virksomheden Ejerskaber: SVEND AAGE JENSEN 2014 ApS. (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2023-10-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandkvanen 10, 3. 9., 4600 Køge (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2021-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndervangen 24, 4600 Køge (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-11-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-07 tilføjes Legale ejere: Tonni Elise Jensen (offentliggjort 2020-02-08)
Den 2020-02-07 tilføjes Reelle ejere: Tonni Elise Jensen, Svend Aage Jensen (offentliggjort 2020-02-08)
Den 2020-02-06 fjernes Reelle ejere: Svend Aage Jensen (offentliggjort 2020-02-08)
Den 2019-10-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-26 tilføjes Vedtægter: 2014-11-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-26 fjernes Revisor: NEJSTGAARD & VETLOV, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-29 tilføjes Revisor: NEJSTGAARD & VETLOV, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-29 fjernes Revisor: MICHAEL RYDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-16 tilføjes Revisor: MICHAEL RYDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-16 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndervangen 24, 4600 Køge (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2004-12-29 tilføjes Direktion: Svend Aage Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-29 tilføjes Legale ejere: Svend Aage Jensen (offentliggjort 2020-02-08)
Den 2004-12-29 tilføjes Navne: SVEND AAGE JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2005-02-22)
Den 2004-12-29 tilføjes Reelle ejere: Svend Aage Jensen (offentliggjort 2020-02-08)
Den 2004-12-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-29 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-02-22)
Den 2004-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)