Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Tegningsregel | ||||
Direktion | Formål | Kapitalvaluta |
Den 2011-12-30 sletter virksomheden Ejerskaber: BJERRINGBRO SAVVÆRK HOLDING A/S. (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2014-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ORMSTRUP GODS A/S. (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2015-05-20 sletter virksomheden Ejerskaber: ORMSTRUP GODS A/S. (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-04-25 sletter virksomheden Ejerskaber: BJERRINGBRO SAVVÆRK HOLDING A/S. (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2017-05-23 sletter virksomheden Ejerskaber: ORMSTRUP GODS A/S. (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2019-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BJERRINGBRO SAVVÆRK HOLDING A/S. (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2020-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Ormstrupvej 36, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-01 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-21 fjernes Legale ejere: Niels Due Jensen (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-21 fjernes Navne: NDJ B8 HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-21 fjernes Reelle ejere: Niels Due Jensen (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-21 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-09-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 740.000,00 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-01-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-01-20 tilføjes Vedtægter: 2020-01-20 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2019-09-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2019-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2019-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-18 fjernes Direktion: Niels Due Jensen (direktion) (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 730.000,00 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-06-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-06-18 tilføjes Vedtægter: 2019-06-18 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-05-31 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2019-05-31 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 720.000,00 (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2018-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2018-06-15 tilføjes Vedtægter: 2018-06-15 (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 710.000,00 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-04-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-04-24 tilføjes Vedtægter: 2018-04-24 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 700.000,00 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-03-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-03-20 tilføjes Vedtægter: 2018-03-20 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-09-21 tilføjes Kapital (Kapital): 650.000,00 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2017-09-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2017-09-21 tilføjes Vedtægter: 2017-09-21 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 630.000,00 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-23 tilføjes Legale ejere: Niels Due Jensen (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2017-05-22 fjernes Legale ejere: Niels Due Jensen (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-23 tilføjes Vedtægter: 2017-05-23 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-04-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-04-25 tilføjes Legale ejere: Niels Due Jensen (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-04-24 fjernes Legale ejere: Niels Due Jensen (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-25 tilføjes Vedtægter: 2017-04-25 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 570.000,00 (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2016-05-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2016-05-12 tilføjes Vedtægter: 2016-05-12 (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2015-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 560.000,00 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2015-05-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2015-05-20 tilføjes Legale ejere: Niels Due Jensen (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2015-05-19 fjernes Legale ejere: Niels Due Jensen (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2015-05-20 tilføjes Vedtægter: 2015-05-20 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2014-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt at drive formueadministration og al i forbindelse hermed stående virksomhed. Så længe Selskabet er ejer eller medejer af landbrugsaktieselskabet Ormstrup Gods A/S, CVR nr. 13 38 78 93, skal Selskabet ved udøvelsen af sin virksomhed aktivt sikre, at Ormstrup Gods A/S opfylder landbrugslovgivningens krav til landbrugsaktieselskaber (jf. i dag landbrugslovens § 20). (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2014-11-04 tilføjes Legale ejere: Niels Due Jensen (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2014-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2014-11-04 tilføjes Vedtægter: 2014-11-04 (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 510.000,00 (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2009-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ormstrupvej 36, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ormstrupvej 36, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ormstrupvej 36, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-22 tilføjes Direktion: Niels Due Jensen (direktion) (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2004-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2004-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-01 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2004-12-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 tilføjes Navne: NDJ B8 HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2004-12-22 tilføjes Reelle ejere: Niels Due Jensen (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2004-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2004-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2004-12-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2004-12-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2004-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-19)