Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | IndkaldelseTilFordringsproevelse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Revisor | Dekret | ||||
Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Kapital | ||||
Bibranche | Formål | Kapitalvaluta |
Den 2020-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammervej 7, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-28 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-17 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2015-10-15 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-17 fjernes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-17 fjernes Legale ejere: Edith Ursula Tvede Byg-Fabritius, Ida Sophie Tvede, Søren Palle Eisenhardt Tvede, EPJ-Soft 2005 A/S (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-17 fjernes Navne: EPJ-Soft 2005 A/S (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-17 fjernes Omlægningsperiode slut: 2016-12-31 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-17 fjernes Omlægningsperiode start: 2016-07-01 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-17 fjernes Reelle ejere: Søren Palle Eisenhardt Tvede, Ida Sophie Tvede (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-17 fjernes Stiftere: SØREN TVEDE HOLDING ApS, FIRST IMPRESSION 2000 ApS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-01 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-08-22 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2020-04-10 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2019-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2019-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-29)
Den 2019-09-26 fjernes Bestyrelse: Ida Sophie Tvede (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-29)
Den 2019-09-26 fjernes Direktion: Søren Palle Eisenhardt Tvede (adm. dir.) (offentliggjort 2019-09-29)
Den 2019-09-26 fjernes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2019-09-29)
Den 2019-09-28 Statstidende Dekret
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-08-30 tilføjes Navne: EPJ-Soft 2005 A/S (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2019-08-29 fjernes Navne: MYCLINIC A/S (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-30 tilføjes Vedtægter: 2019-08-30 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2019-08-29 fjernes Binavne: FIRST IMPRESSION MYCLINIC A/S (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-18 tilføjes Legale ejere: EPJ-Soft 2005 A/S (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2018-12-17 fjernes Legale ejere: EPJ-Soft 2005 A/S (offentliggjort 2019-06-01)
Den 2018-12-04 tilføjes Legale ejere: EPJ-Soft 2005 A/S (offentliggjort 2019-06-01)
Den 2018-12-04 fjernes Legale ejere: OneClinic OY (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-09-29)
Den 2018-12-04 tilføjes Vedtægter: 2018-12-04 (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2018-12-04 fjernes Bestyrelse: Joonas Kettunen (formand) (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 750.000,00 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2017-10-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2017-10-11 tilføjes Vedtægter: 2017-10-11 (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2017-10-10 tilføjes Legale ejere: Ida Sophie Tvede, Søren Palle Eisenhardt Tvede (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2017-10-09 fjernes Legale ejere: Ida Sophie Tvede, Ida Sophie Tvede, Søren Palle Eisenhardt Tvede (offentliggjort 2018-12-08)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-29 tilføjes Legale ejere: Ida Sophie Tvede, Søren Palle Eisenhardt Tvede (offentliggjort 2018-12-08)
Den 2017-09-28 fjernes Legale ejere: Ida Sophie Tvede, Søren Palle Eisenhardt Tvede (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-07-05 fjernes Bestyrelse: Niels Dahl-Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-05-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-03 tilføjes Bestyrelse: Veli-Matti Pietilä (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2017-04-03 tilføjes Legale ejere: Ida Sophie Tvede, Ida Sophie Tvede, Søren Palle Eisenhardt Tvede, OneClinic OY (offentliggjort 2018-12-08)
Den 2017-04-02 fjernes Legale ejere: Ida Sophie Tvede, Søren Palle Eisenhardt Tvede, OneClinic OY (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-11-22 tilføjes Bestyrelse: Joonas Kettunen (formand) (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2016-11-22 fjernes Bestyrelse: Peter Sander Larsen (formand) (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-11-22 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-12-31 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2016-11-21 fjernes Omlægningsperiode slut: 2016-06-30 (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2016-11-22 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-07-01 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2016-11-21 fjernes Omlægningsperiode start: 2015-01-01 (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2016-11-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2016-11-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2016-11-21 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2016-11-21 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2016-11-22 tilføjes Vedtægter: 2016-11-22 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2016-11-15 tilføjes Legale ejere: OneClinic OY (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2016-11-14 fjernes Legale ejere: PSL HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-11-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-12-23 tilføjes Vedtægter: 2015-12-23 (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2015-12-07 tilføjes Vedtægter: 2015-12-07 (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2015-12-03 tilføjes Vedtægter: 2015-12-03 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammervej 7, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2015-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Gydevang 43, 1., 3450 Allerød (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2015-12-03 tilføjes Kapital (Kapital): 625.000,00 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2015-12-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-20 tilføjes Binavne: FIRST IMPRESSION MYCLINIC A/S (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2015-10-16 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2015-10-15 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2015-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-29)
Den 2015-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 tilføjes Bestyrelse: Peter Sander Larsen (formand) (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2015-10-15 fjernes Bestyrelse: Peter Sander Larsen (formand) (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 tilføjes Direktion: Søren Palle Eisenhardt Tvede (adm. dir.) (offentliggjort 2019-09-29)
Den 2015-10-15 fjernes Direktion: Søren Palle Eisenhardt Tvede (adm. dir) (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 tilføjes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2019-09-29)
Den 2015-10-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med formanden, af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2015-10-15 tilføjes Vedtægter: 2015-10-15 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-05 tilføjes Legale ejere: PSL HOLDING ApS, Ida Sophie Tvede, Søren Palle Eisenhardt Tvede, Edith Ursula Tvede Byg-Fabritius (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-05-29 tilføjes Bestyrelse: Ida Sophie Tvede (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-29)
Den 2015-05-29 tilføjes Navne: MYCLINIC A/S (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2015-05-28 fjernes Navne: FIRST IMPRESSION MYCLINIC A/S (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-27 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-09-04)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-01 tilføjes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2015-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-06-30 (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2015-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-01-01 (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-31 fjernes Bibranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2014-12-31 fjernes Bibranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2014-12-31 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2014-12-12 fjernes Bestyrelse: Lars Damm Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-02-11 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-09-04)
Den 2014-02-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-10-17 fjernes Bestyrelse: Jørgen Gørtz Kappelgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-01 tilføjes Reelle ejere: Ida Sophie Tvede (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-02-20 tilføjes Bestyrelse: Lars Damm Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-20 fjernes Bestyrelse: Ole Christian Meyer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2005-05-24)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gydevang 43, 1., 3450 Allerød (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2007-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Stubbeled 2, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med software, hardware, konsulent- og serviceydelser samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2007-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør og to medlemmer af bestyrelsen, som ikke er direktører. (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2007-03-28 tilføjes Vedtægter: 2007-03-28 (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stubbeled 2, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Stubbeled 2, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2005-05-02)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-24 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2005-05-24)
Den 2005-05-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stubbeled 2, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2005-05-02)
Den 2005-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Generatorvej 6 b., 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-04 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Gørtz Kappelgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2005-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2005-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2005-01-19 tilføjes Navne: FIRST IMPRESSION MYCLINIC A/S (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2005-01-18 fjernes Navne: FIRST IMPRESSION MYCLINIC ApS (offentliggjort 2005-01-04)
Den 2005-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2005-01-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-01-04)
Den 2005-01-01 tilføjes Reelle ejere: Søren Palle Eisenhardt Tvede (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2004-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Generatorvej 6 b., 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-28 tilføjes Bestyrelse: Ole Christian Meyer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)