Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Revisor: ADDCO P/S GODKENDTE REVISORER, ADDCO P/S GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Vedtægter: 2020-11-24 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2005-10-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DENKO A/S. (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2006-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JADE EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2016-01-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Denbyg ApS. (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Denbyg ApS. (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2020-11-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2016-11-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2016-11-17 fjernes Revisor: ADDCO P/S GODKENDTE REVISORER, ADDCO P/S GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2016-11-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægersborg Alle 47, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2015-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Grusbakken 9, 2820 Gentofte (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2015-01-01 tilføjes Revisor: ADDCO P/S GODKENDTE REVISORER, ADDCO P/S GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2015-01-01 fjernes Revisor: Bogføring Danmark ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-27 tilføjes Kontaktoplysninger: jk@denko.dk (offentliggjort 2013-11-27)
Den 2013-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grusbakken 9, 2820 Gentofte (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2013-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Grusbakken 18, 2820 Gentofte (offentliggjort 2010-06-22)
Den 2010-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grusbakken 18, 2820 Gentofte (offentliggjort 2010-06-22)
Den 2010-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Solbakkevej 60, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-09-03 tilføjes Revisor: Bogføring Danmark ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-03 fjernes Revisor: PB Udlejning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbakkevej 60, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-20 tilføjes Direktion: Dennis Kochen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at have ejerandele i andre firmaer, herunder aktier, anparter mv., og udøve andre hermed beslægtede erhverv. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-20 tilføjes Legale ejere: Dennis Kochen (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2004-11-20 tilføjes Navne: DENKO HOLDING ApS (offentliggjort 2005-01-11)
Den 2004-11-20 tilføjes Reelle ejere: Dennis Kochen (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2004-11-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2004-11-20 tilføjes Revisor: PB Udlejning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-20 tilføjes Stiftere: Dennis Kochen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-20 tilføjes Vedtægter: 2004-11-20 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2004-11-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-01-11)
Den 2004-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)