Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Formål | ||||
Hovedbranche | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Navne | ||||
Direktion | Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: Kimie Riis Frengler (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-01-01 fjernes Legale ejere: PMR ApS (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-01-01 tilføjes Reelle ejere: Kimie Riis Frengler (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-01-01 fjernes Reelle ejere: Per Michael Riis (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2020-03-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er investering, udlån og handel. Samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-02-22 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-02-21 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-02-22 tilføjes Vedtægter: 2018-02-22 (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2017-05-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mortenstrupvej 33, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Hoppeolden 28, 4330 Hvalsø (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2016-06-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er ejendomsinvestering, samt opførsel og renovering af byggeri samt køb og salg af fast ejendom. (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2016-06-17 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2016-06-16 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-06-17 tilføjes Navne: Skovgaarden ApS (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-06-16 fjernes Navne: EQUINE NEBULIZER ApS (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-06-17 tilføjes Vedtægter: 2016-06-17 (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2016-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hoppeolden 28, 4330 Hvalsø (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2016-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Stumpedyssevej 26, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-06-06 tilføjes Direktion: Per Michael Riis (direktør) (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-06-06 fjernes Direktion: Helle Funch Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-06-06 tilføjes Kontaktoplysninger: pr@srrevision.dk (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-06-05 fjernes Kontaktoplysninger: hfn@equinehaler.com (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-01 tilføjes Legale ejere: PMR ApS (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2016-04-01 tilføjes Reelle ejere: Per Michael Riis (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2014-05-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2014-05-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2014-05-30 fjernes Revisor: MARQUARD Invest ApS (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2011-01-24 tilføjes Revisor: MARQUARD Invest ApS (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2011-01-24 fjernes Revisor: NEJSTGAARD & VETLOV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling af pumper til dosering af lægemidler samt beslægtet virksomhed dermed. (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2010-05-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-21 tilføjes Vedtægter: 2010-05-21 (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2010-05-21 fjernes Bestyrelse: Helle Funch Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-31 tilføjes Kontaktoplysninger: hfn@equinehaler.com (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af røntgenapparatur, tandlægeapparatur, respirationsapparater, ortopædiske artikler, pr (offentliggjort 2005-05-23)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-04 fjernes Bestyrelse: Stig Nygaard Quist (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-23 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af røntgenapparatur, tandlægeapparatur, respirationsapparater, ortopædiske artikler, pr (offentliggjort 2005-05-23)
Den 2005-05-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-15 tilføjes Bestyrelse: Stig Nygaard Quist (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-15 fjernes Bestyrelse: Claus Asbjørn Andersson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 178.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stumpedyssevej 26, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2005-01-01 tilføjes Bestyrelse: Claus Asbjørn Andersson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Direktion: Helle Funch Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2005-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Navne: EQUINE NEBULIZER ApS (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2005-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2005-01-01 tilføjes Revisor: NEJSTGAARD & VETLOV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Stiftere: Helle Funch Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-01-04)
Den 2005-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)