Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Gylling Crüger | 30.06.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Axel Crüger | 01.11.2020 | 30.06.2022 | adm. dir |
Holger Crüger | 15.01.2020 | 01.11.2020 | adm. dir |
Henrik Gylling Crüger | 01.01.2005 | 29.06.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gert Zimmer Hansen | 15.05.2008 | 01.02.2010 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Gylling Crüger | 15.05.2008 | 01.02.2010 | formand |
Claus Ahm | 26.10.2007 | 01.02.2010 | bestyrelsesmedlem |
Kai Erik Ettrup | 01.01.2005 | 26.10.2007 | bestyrelsesmedlem |