Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2015-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredevej 2, 2830 Virum (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-04-21 fjernes Direktion: René Bukrinsky (adm. dir) (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-04-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-04-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-03 (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-04-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-04-21 fjernes Navne: RB62 ApS (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-04-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-04-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-04-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-04-21 fjernes Revisor: bp-finans v/Bent Pedersen (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-04-21 fjernes Stiftere: REINHOLDT HOLDING A/S (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-04-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredevej 2, 2830 Virum (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bagsværd Torv 12, 2., 2880 Bagsværd (offentliggjort 2015-03-09)
Den 2015-03-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-03-04 tilføjes Navne: RB62 ApS (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-03-03 fjernes Navne: RB62 A/S (offentliggjort 2015-03-09)
Den 2015-03-04 tilføjes Vedtægter: 2015-03-04 (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-03-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-03-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-03-09)
Den 2015-03-04 fjernes Bestyrelse: René Bukrinsky (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bagsværd Torv 12, 2., 2880 Bagsværd (offentliggjort 2015-03-09)
Den 2008-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranevej 24, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-09 tilføjes Bestyrelse: Christina List Bukrinsky (formand) (offentliggjort 2015-03-09)
Den 2008-04-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive erhvervsvirksomhed indenfor IT-branchen herunder ved at eje kapitalandele i IT-virksomheder eller andre dermed efter bestyrelsens skøn beslægtede virksomheder samt foretage investeringer i værdipapirer og fast ejendom. (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2008-04-09 tilføjes Navne: RB62 A/S (offentliggjort 2015-03-09)
Den 2008-04-08 fjernes Navne: EZENTURE HOLDING A/S (offentliggjort 2005-01-04)
Den 2008-04-09 tilføjes Revisor: bp-finans v/Bent Pedersen (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2008-04-09 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-03-09)
Den 2008-04-09 tilføjes Vedtægter: 2008-04-09 (offentliggjort 2015-03-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Bestyrelse: Steen Louis Reinholdt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-24 tilføjes Bestyrelse: Steen Louis Reinholdt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-24 fjernes Bestyrelse: Steffen Bloch (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-24 tilføjes Direktion: René Bukrinsky (adm. dir) (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2007-04-24 fjernes Direktion: Steen Louis Reinholdt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 tilføjes Bestyrelse: Ole Hammershøj (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-09)
Den 2006-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 750.000,00 (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2006-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2006-04-27 tilføjes Bestyrelse: René Bukrinsky (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-09)
Den 2006-04-27 fjernes Bestyrelse: Victor Alfred Ove Jan Christoff Skovgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-27 tilføjes Bestyrelse: Victor Alfred Ove Jan Christoff Skovgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-27 fjernes Bestyrelse: Hans Hedegaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-03 tilføjes Bestyrelse: Hans Hedegaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranevej 24, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-03 tilføjes Direktion: Steen Louis Reinholdt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2005-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-03 (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2005-01-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-03 tilføjes Navne: EZENTURE HOLDING A/S (offentliggjort 2005-01-04)
Den 2005-01-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2005-01-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2005-01-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2005-01-03 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-03 tilføjes Stiftere: REINHOLDT HOLDING A/S (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2005-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-03-09)
Den 2005-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-30)